Ngày 6.6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Ban Công tác đại biểu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.
Kết quả như sau: có 467 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,89% tổng số ĐBQH), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 95,48% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số ĐBQH); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ĐBQH);
Bà Nguyễn Thị Thanh (sinh ngày 10.2.1967); quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
- Trình độ được đào tạo:
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ
+ Lý luận chính trị: Cử nhân
- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba và nhiều Huy chương khác; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Đảng viên xuất sắc 5 năm liền.
- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Từ 15.7.2005 - 1.2006, bà Nguyễn Thị Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình
- Từ 10.1.2006 - 15.7.2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình
- Từ 16.7.2007 - 8.2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình
- Từ 9.2009 - 12.2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình
- Từ 1.2011 - 21.7.2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình
- Từ 22.7.2011 - 8.1.2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình
- Từ 9.1.2012 - 4.8.2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
- Từ 5.8.2013 - 26.1.2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Ninh Bình
- Từ 27.1.2016 - 14.4.2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Ninh Bình
- Từ 15.4.2020 - 4.2021:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 1.2021, tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
- Từ 4.2021 - đến nay:
+ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia
+ Tháng 7.2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội (11.2021).